Vergunningen
U treft hier de diverse vergunningen aan. Denk bijvoorbeeld aan milieuvergunningen (en de voorloper hiervan de hinderwetvergunningen), omgevingsvergunningen, bouwvergunningen enz.
Filters: DoetinchemxKruisbergsewegx
433 vergunningen
Beschrijving | Adres | Perceel | Datering | |
---|---|---|---|---|
Bouw overdekt terras | Doetinchem, Bezelhorstweg 2 Doetinchem, Kruisbergseweg 172 | 1998 | ||
Uitbreiden zaalruimte | Doetinchem, Bezelhorstweg 2 Doetinchem, Kruisbergseweg 172 | 1991 | ||
Uitbreiden transformatorhuisje NV PGEM | Doetinchem, Kruisbergseweg | 28/11/1968 - 13/01/1969 | ||
Vernieuwen carport/schuur | Doetinchem, Kruisbergseweg 100 | 1990 | ||
Bouw garage B.Vegtman | Doetinchem, Kruisbergseweg 100 | 28/10/1955 - 08/12/1955 | ||
Plaatsen dakkapel | Doetinchem, Kruisbergseweg 102 | 1998 | ||
Verbouwen woonhuis | Doetinchem, Kruisbergseweg 102 A | 1994 | ||
Verbouw woning A.Kappert | Doetinchem, Kruisbergseweg 104 | 26/07/1977 - 30/08/1977 | ||
Vergroten garage J.A.F. Venema | Doetinchem, Kruisbergseweg 104 | 31/07/1973 - 13/08/1973 | ||
Bouw garage J.A.F. Venema | Doetinchem, Kruisbergseweg 104 | 26/04/1968 - 28/05/1968 | ||
Rioolaansluiting D.J. Duitshof | Doetinchem, Kruisbergseweg 104 | 04/09/1958 - 08/09/1958 | ||
Bouw garage F.J. Krol | Doetinchem, Kruisbergseweg 104 | 19/10/1953 - 11/11/1953 | ||
Verbouw garage P.Bol | Doetinchem, Kruisbergseweg 106 | 23/02/1979 - 20/03/1979 | ||
Bouw garage D.J. Duitshof | Doetinchem, Kruisbergseweg 106 | 19/02/1958 - 05/03/1958 | ||
Bouw overdekt zwembad | Doetinchem, Kruisbergseweg 108 | 1993 | ||
Plaatsen erfafscheiding H. Martens | Doetinchem, Kruisbergseweg 108 | 17/11/1982 - 30/12/1982 | ||
Bouw woonhuis H. Martens | Doetinchem, Kruisbergseweg 108 | 31/05/1977 - 28/06/1977 | ||
Uitbreiden woonhuis M.H. Slijkhuis | Doetinchem, Kruisbergseweg 11 | 04/07/1973 - 20/07/1973 | ||
Uitbreiden woonhuis M.H. Slijkhuis | Doetinchem, Kruisbergseweg 11 | 26/01/1970 - 11/03/1970 | ||
Rioolaansluiting W.R. Slijkhuis | Doetinchem, Kruisbergseweg 11 | 14/04/1964 - 16/04/1964 | ||